KRS 0000044853
NIP7282401681
REGON47289880500000
NazwaFUBUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFUBUTEX
Data rejestracji 03 paź 2001 (23 lata temu) 03 paź 2001
Data usunięcia 11 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA POPOWSKIEGO, 5, ŁÓDŹ, 90-328, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 525000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7282401681
data rejestracji 05 lip 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1431Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI OBUWIA TEKSTYLNEGO BEZ NAKŁADANYCH SPODÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHALBERTO TOGNAZZI
Beneficjent
1984-08-17
ALBERTO TOGNAZZI
reprezentant
1984-08-17
GIOVANNI TOGNAZZI
Prokurent
2010-06-10
2011-10-05
SAMOISTNA
GIOVANNI TOGNAZZI
Prokurent
2001-10-03
2003-03-11
SAMOISTNA
ADAM HENRYK LISIECKI
Prokurent
2006-08-09
2007-07-16
SAMOISTNA
ALBERTO TOGNAZZI
Likwidator
2020-10-02
2022-01-11
1984-08-17
GIOVANNI TOGNAZZI
Wspólnik
2001-10-03
2008-11-28
525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 262.500 ZŁ.
PIERINA BUSI
Wspólnik
2001-10-03
2008-11-28
525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 262.500 ZŁ.
GIUSEPPE RAGNOLI
Wspólnik
2001-10-03
2006-08-09
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.000 ZŁ
ALBERTO TOGNAZZI
Wspólnik
2008-11-28
2022-01-11
1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 525 000,00 ZŁOTYCH
1984-08-17
ALBERTO TOGNAZZI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MONIKA MARIA LASKOWSKA
PREZES
2001-10-03
2002-02-26
BARBARA MARIANNA JASIACZEK
PREZES
2002-02-26
2003-03-11
JACEK BOGUCKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-11
2006-08-09
GIOVANNI TOGNAZZI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-11
2006-08-09
GIOVANNI TOGNAZZI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-09
2010-06-10
ALBERTO TOGNAZZI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-10
2020-10-02
1984-08-17
2001-10-03
2015-04-09
"CALZIFICIO ROSSI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-09
2020-10-02
FUBUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-03
2021-11-29
FABRYCZNA, 25, ŁÓDŹ, 90-341, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie