KRS 0000050812
NIP7661682678
REGON63966257400000
NazwaVITAMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVITAMEX POLSKA
Data rejestracji 08 paź 2001 (23 lata temu) 08 paź 2001
Data usunięcia 15 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOLESŁAWA CHROBREGO, 52, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 182500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7661682678
data rejestracji 25 paź 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMARIA GEZINA KLEINSMAN
Beneficjent
1963-10-24
DIRK HORDIJK
Beneficjent
1967-07-03
GERHARD HERMAN SMEENK
Beneficjent
1975-04-10
ALEXANDER ROELAND WESSELS
Beneficjent
1964-02-17
JOHAN RICHARD DE SCHEPPER
reprezentant
ANTONIUS CORNELIS MARIA SMITS
Beneficjent
1964-06-10
KORNELIS VAN DER BOS
Beneficjent
1956-04-10
MARIA HENRICA ALEGONDA PHILIPSEN
Beneficjent
1971-05-15
ELIZABETH WILHELMINA FRIESSEN-LEIBBRANDT
Beneficjent
1975-11-07
MARCELLUS GERARDUS SCHOLTENS
Beneficjent
1962-04-25
NUSCIENCE BELGIUM
Wspólnik
2001-10-08
2022-02-15
291 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 181.875 ZŁ
SEBASTIAN PIESTRAK
Prokurent
2006-01-03
2011-03-10
SAMOISTNA
JOHAN RICHARD DE SCHEPPER
Likwidator
2018-03-07
2022-02-15
PATRICK KEEREMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2022-02-15
PIETER ANTOON SEGHERS
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2006-01-03
KOEN MOLLY
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2014-04-16
DIRK DE BAETS
Członek Organu Nadzoru
2006-01-03
2022-02-15
KATRIEN MARIA DESCHEPPER
Członek Organu Nadzoru
2014-04-16
2022-02-15
MARIA GEZINA KLEINSMAN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
DIRK HORDIJK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
GERHARD HERMAN SMEENK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
ALEXANDER ROELAND WESSELS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
ANTONIUS CORNELIS MARIA SMITS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
KORNELIS VAN DER BOS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
MARIA HENRICA ALEGONDA PHILIPSEN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
ELIZABETH WILHELMINA FRIESSEN-LEIBBRANDT
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
MARCELLUS GERARDUS SCHOLTENS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
ADRIANUS ANSELMUS JOACHIM MARIA KAMP
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HERMAN VAN HOORICK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-08
2014-04-16
HENDRIK VAN GEEM
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-08
2018-03-07
JOHAN RICHARD DE SCHEPPER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-16
2018-03-07
2001-10-08
2005-04-01
SEGHERS VITAMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-01
2018-03-07
VITAMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-08
2006-07-24
ŁUKOWSKA, 7, OBORNIKI WIELKOPOLSKIE, 64-600, OBORNIKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie