KRS 0000050801
REGON01063891800000
NazwaLHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLHM
Data rejestracji 09 paź 2001 (23 lata temu) 09 paź 2001
Data usunięcia 20 gru 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 81, KATOWICE, 40-335, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30978000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5272Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANESONEPAR DISTRIBUTION EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE (SDE.C.O.)S.A.
Wspólnik
2001-10-09
2002-07-09
31.414 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.707.000,00
SONEPAR POLSKA SP.Z O.O.
Wspólnik
2001-10-09
2002-07-09
30.542 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ.KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.271.000,00
011900011
Wspólnik
2002-07-09
2006-12-20
61956 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30978000 ZŁ
01190001100000
MAGDALENA IWONA PISKORZ
Prokurent
2002-07-09
2002-10-09
SAMOISTNA
KATARZYNA NOWACKA
Prokurent
2004-02-06
2005-04-29
SAMOISTNA
RYSZARD JAN D'ANTONI
Likwidator
2006-06-21
2006-12-20
LESZEK MACIEJ DARMOŃ
Likwidator
2006-06-21
2006-12-20
SŁAWOMIR TOMASZ BUK
Likwidator
2006-06-21
2006-12-20
KIRSTEN SKJOLDORF BJERNA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-18
2006-12-20
LARS AKE PERSSON
Członek Organu Nadzoru
2005-01-18
2006-12-20
ANDERS PETER WESTMARK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-18
2006-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHEL JACGUES CALLOUD
PREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2004-10-14
WOJCIECH TOMASZ JĘDRUSZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-09
2003-04-11
MAGDALENA IWONA PISKORZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-09
2003-11-13
PAWEŁ JACEK TKOCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-11
2004-02-06
RYSZARD JAN D'ANTONI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-06
2005-01-18
RYSZARD JAN D'ANTONI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-18
2006-06-21
LESZEK MACIEJ DARMOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-18
2006-06-21
ANDERS PETER WESTMARK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-14
2005-01-18
SŁAWOMIR TOMASZ BUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-18
2006-06-21
2001-10-09
2002-10-09
"SDP ELMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-09
2005-09-01
"MH ELMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-01
2006-06-21
LHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-09
2005-01-18
EUROPEJSKA, 125, WARSZAWA, 02-964, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie