KRS 0000032410
NIP5211154180
REGON01190001100000
NazwaSONEPAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSONEPAR POLSKA
Data rejestracji 28 sie 2001 (23 lata temu) 28 sie 2001
Data usunięcia 12 kwi 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 81, KATOWICE, 40-335, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 73470000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#2622Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH #2623Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH #2624Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH TECHNICZNYCH POZOSTAŁYCH #2625Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH POZOSTAŁYCH #2626Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3110A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #5186Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEFRANCOIS QUINETTE
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2004-10-14
JEAN-PIERRE FAGES
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2004-10-14
MICHEL JACQUES CALLOUD
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2003-06-02
NATHALIE DUFILS
Członek Organu Nadzoru
2003-06-02
2004-10-14
KIRSTEN SKJODORF BJERNAA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2010-04-12
LQRS - AAKE PERSON
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2010-04-12
ANDERS PETER WESTMARK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2010-04-12
SONEPAR EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE S.A.
Wspólnik
2001-08-28
2007-03-29
73.467 (SIEDEMDZISIĄT TRZY TYSIĄCE CZETRYSTA SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) KAŻDY TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.467.000 (SIEDEMDZIESIĄT TRZY MILIONY CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
QUINETTE FRANCOIS
Wspólnik
2002-05-10
2004-12-30
1 ( JEDEN ) UDZIAŁ O WARTOŚCI 1000 ZŁ
JEAN PIERRE FAGES
Wspólnik
2002-05-10
2004-12-30
1 ( JEDEN ) UDZIAŁ O WARTOŚCI 1000 ZŁ
MICHEL CALLOUD
Wspólnik
2002-05-10
2004-12-30
1 ( JEDEN ) UDZIAŁ O WARTOŚCI 1000 ZŁ
LESZEK MACIEJ DARMOŃ
Wspólnik
2002-11-28
2003-07-29
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175000 ZŁOTYCH
RYSZARD JAN D`ANTONI
Wspólnik
2002-11-28
2003-07-29
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175000 ZŁOTYCH
SONEPAR NORDIC A/S Z SIEDZIBĄ W DANII
Wspólnik
2007-03-29
2010-04-12
73470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.470.000,00 ZŁ
WIESŁAW ROMAŃCZUK
Likwidator
2009-08-31
2010-04-12
LESZEK MACIEJ DARMOŃ
Likwidator
2009-08-31
2010-04-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
RYSZARD JAN DANTONI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-28
2007-03-29
WOJCIECH TOMEK JĘDRUSZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-28
2003-06-02
MAGDALENA IWONA PISKORZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-28
2004-05-21
LESZEK MACIEJ DARMOŃ
CZŁONEK ZARZĄDY.
2001-08-28
2002-03-01
RYSZARD DOMAGAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-01
2004-02-16
RYSZARD DOMAGAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-16
2005-01-04
PAWEŁ JACEK TKOCZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-02
2004-02-16
WIESŁAW ROMAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2007-03-29
2009-08-31
LESZEK MACIEJ DARMOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-04
2009-08-31
2001-08-28
2009-08-31
SONEPAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-28
2004-04-26
AL. UJAZDOWSKIE, 6A, WARSZAWA, 00-461, WARSZAWA, POLSKA
2004-04-26
2005-01-04
EUROPEJSKA, 125, WARSZAWA, 02-964, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie