KRS 0000049939
NIP8721457716
REGON85046799000000
NazwaSTOMIL SANOK-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTOMIL SANOK-DYSTRYBUCJA
Data rejestracji 10 paź 2001 (23 lata temu) 10 paź 2001
Data usunięcia 19 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOSŁAWA, 123, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2513A PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH TECHNICZNYCH #2513B PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2004-08-02
2008-02-19
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000 ZŁ
00402340000000
DIONIZY GRZEGORZ PLUTA
Wspólnik
2001-10-10
2004-08-02
147 UDZIAŁÓW WARTOŚĆ 147.000 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ROBERT JERZY ZIĘBA
Wspólnik
2001-10-10
2004-08-02
147 UDZIAŁÓW WARTOŚĆ 147.000 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "STOMIL SANOK" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-10-10
2004-08-02
306 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 306.000 ZŁ (TRZYSTA SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
004023400
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OIŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
ROBERT JERZY ZIĘBA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-10
2008-02-19
DIONIZY GRZEGORZ PLUTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-10
2004-10-29
2001-10-10
2006-09-07
DROGOWCÓW, 10A, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie