KRS 0000049569
REGON27677146200000
NazwaGOLDWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGOLDWIN
Data rejestracji 02 paź 2001 (23 lata temu) 02 paź 2001
Data usunięcia 14 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MURARSKA, 28, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#5134 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #204 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #361 PRODUKCJA MEBLI #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAARTUR MARIUSZ BAŁDYS
Prokurent
2001-10-02
2020-09-14
PROKURA ŁĄCZNA
IGOR SEBASTIAN KAZIMIERSKI
Wspólnik
2001-10-02
2020-09-14
130 UDZIAŁÓW - 13.000 ZŁ
SERGIY NERONOV
Wspólnik
2001-10-02
2020-09-14
150 UDZIAŁÓW - 15.000 ZŁ
JAROSŁAW DARIUSZ MALIK
Wspólnik
2001-10-02
2020-09-14
50 UDZIAŁÓW - 9.000 ZŁ
GRZEGORZ HENRYK GNIADY
Wspólnik
2001-10-02
2020-09-14
130 UDZIAŁÓW - 13.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW DARIUSZ MALIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-02
2020-09-14
SERGIY NERONOV
PREZES ZARZĄDU
2001-10-02
2020-09-14
2001-10-02
2020-09-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-02
2020-09-14
GOLDWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-02
2020-09-14
MURARSKA, 28, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2001-10-02
2020-09-14
5134 - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
2001-10-02
2020-09-14
15 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
2001-10-02
2020-09-14
204 - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
2001-10-02
2020-09-14
361 - PRODUKCJA MEBLI
2001-10-02
2020-09-14
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2001-10-02
2020-09-14
45 - BUDOWNICTWO
2001-10-02
2020-09-14
50 - HANDEL HURTOWY
2001-10-02
2020-09-14
51 - HANDEL DETALICZNY
2001-10-02
2020-09-14
52 - NAPRAWY POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW PRZEZNACZENIA OSOBISTEGO I UŻYTKU DOMOWEGO
2001-10-02
2020-09-14
55 - USŁUGI HOTELI I RESTAURACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie