KRS 0000048984
NIP6690502253
REGON00034951800000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BĘDZINIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BĘDZINIE
Data rejestracji 04 paź 2001 (23 lata temu) 04 paź 2001
Data usunięcia 09 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 83, BĘDZINO, 76-037, BĘDZINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6690502253
data rejestracji 01 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWELŻBIETA GÓRAL
Beneficjent
ELŻBIETA GÓRAL
zgłaszający - likwidator
ELŻBIETA GÓRAL
Likwidator
2021-06-25
2023-06-09
STANISŁAW MATEŃKO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2005-09-19
JAN SZACHNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2023-06-09
MIECZYSŁAW SKRZYPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2023-06-09
ANDRZEJ KUŚMIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2003-04-28
JÓZEF IGNATOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2005-09-19
URSZULA GRAŻYNA SNOCH
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2017-06-20
EWA KOŚCIUKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2003-04-28
DANUTA MICIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2003-04-28
BEATA ZDZISŁAWA KOPER TREMBOWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2019-06-18
IZABELA KRĘŻOCH
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2005-09-19
ELŻBIETA GÓRAL
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ELŻBIETA GÓRAL
PREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2021-06-25
EUGENIUSZ ANTONI GRACZYK
ZASTĘPCA PREZESA
2001-10-04
2003-04-28
JÓZEF LEOPOLD STRZELCZYK
ZASTĘPCA PREZESA
2001-10-04
2021-06-25
EWA KOŚCIUKIEWICZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-04-28
2021-06-17
2001-10-04
2021-06-25
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie