KRS 0000047936
REGON41009151900000
NazwaLESZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaLESZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE ""
Data rejestracji 28 wrz 2001 (23 lata temu) 28 wrz 2001
Data usunięcia 17 lis 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHOCISZEWSKIEGO, 2 A, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7750,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMJANUSZ ANTONI DUSIŃSKI
Likwidator
2002-11-15
2003-11-17
JACEK TADEUSZ ADAMCZAK
Likwidator
2002-11-15
2003-11-17
KAZIMIERZ PISKOREK
Likwidator
2002-11-15
2003-11-17
FRANCISZEK MARIA TOMCZAK
Likwidator
2002-11-15
2003-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ ANTONI DUSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-28
2002-11-15
JACEK TADEUSZ ADAMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2002-11-15
KAZIMIERZ PISKOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2002-11-15
FRANCISZEK MARIAN TOMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2002-11-15
2001-09-28
2002-11-15
LESZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie