KRS 0000047765
NIP5211013930
REGON01096152000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PASECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PASECO"
Data rejestracji 09 paź 2001 (23 lata temu) 09 paź 2001
Data usunięcia 27 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZKOLNA, 2/4, WARSZAWA, 00-006, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 425000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5211013930
data rejestracji 14 kwi 2010
status Czynny
11109018830000000144096102
SANPL 9 Oddział w Warszawie
ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA
15109018830000000144096127
SANPL 9 Oddział w Warszawie
ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA
15191010482307448228000001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
38102010680000170200872143
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
63109018830000000144096136
SANPL 9 Oddział w Warszawie
ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA
64102010680000110202460053
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
81102049000000860231033017
PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
90109016940000000119730492
SANPL 5 Oddział w Warszawie
ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA
91102010680000110202128700
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7711 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKMARCIN EDWARD WACHOWICZ
Beneficjent
KATARZYNA KĘPIŃSKA
Beneficjent
MARCIN EDWARD WACHOWICZ
reprezentant
KATARZYNA KĘPIŃSKA
reprezentant
JERZY WZIĘCH
Wspólnik
2001-10-09
2007-05-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
PAWEŁ WACHOWICZ
Wspólnik
2007-05-08
2011-12-07
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.000,00 ZŁ
MARCIN EDWARD WACHOWICZ
Wspólnik
2007-05-08
2012-02-27
595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 297.500,00 ZŁOTYCH
MONIKA BEATA WROŃSKA
Wspólnik
2007-05-08
2012-02-27
255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.500,00 ZŁ
KRYSTYNA WZIĘCH
Wspólnik
2001-10-09
2007-05-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
MARCIN EDWARD WACHOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KATARZYNA KĘPIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU, ŁĄCZNIE BĄDŹ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EWA IRENA WZIĘCH
PREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2003-02-14
ANITA ELŻBIETA GAJ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-14
2007-05-08
MARCIN EDWARD WACHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-05-08
2012-02-27
2001-10-09
2003-02-14
SOBIESKIEGO, 111, WARSZAWA, 00-763, WARSZAWA, POLSKA
2003-02-14
2008-04-23
SZKOLNA, 2, WARSZAWA, 00-006, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-23
2010-04-14
ALEJA KRAKOWSKA, 29, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie