KRS 0000047723
NIP9250004305
REGON00045694100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "NADODRZE"
Krótka nazwaNIEWIDOMYCH "NADODRZE"
Data rejestracji 27 wrz 2001 (23 lata temu) 27 wrz 2001
Data usunięcia 22 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SADOWA, 4, BYTOM ODRZAŃSKI, 67 - 115, BYTOM ODRZAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email NADODRZE@NADODRZE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2752Z ODLEWNICTWO STALIWA #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYLESZEK HENRYK KUCHNIK
Pełnomocnik
2010-12-21
2018-10-22
DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI.
RYSZARD STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2010-08-31
TADEUSZ MARSZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2004-07-21
IRENA JANINA UCHMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2002-07-11
STEFAN SZENK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2002-07-11
KAZIMIERA BELA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2012-06-12
WŁODZIMIERZ PRIŁUKOW
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2002-07-11
ANIELA GRAŻYNA KURCZALSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2002-07-11
MIROSŁAW WALEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2016-07-15
JAN RUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2004-07-21
ROMUALD AŚCIUKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2018-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIA SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO ZARZĄDU NALEŻY PODEJMOWANIE DECYZJI NIE ZASTRZEŻONYCH W USTAWIE LUB STATUCIE INNYM ORGANOM. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). ZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI NA PIŚMIE W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI PODPISUJĄCY ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
RYSZARD WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-27
2018-10-22
SALOMEA BANASIK
ZASTĘPCA PREZESA DS. FINANSOWO - HANDLOWYCH
2001-09-27
2015-10-15
SALOMEA BANASIK
ZASTĘPCA PREZESA DS. FINANSOWCH
2015-10-15
2017-01-27
TADEUSZ ANTONI KŁÓSEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-27
2010-08-31
KRZYSZTOF RYSZARD WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-31
2015-10-15
KRZYSZTOF RYSZARD WOŹNIAK
ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH I HANDLU
2015-10-15
2018-10-22
DARIUSZ KRZYSZTOF RYCHEL
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2017-01-27
2018-10-22
2001-09-27
2018-10-22
SPÓŁDZIELNIA
2001-09-27
2018-10-22
SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "NADODRZE"
2001-09-27
2018-10-22
SADOWA, 4, BYTOM ODRZAŃSKI, 67 - 115, BYTOM ODRZAŃSKI, POLSKA
2015-09-30
2018-10-22
2751Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
2015-09-30
2018-10-22
2752Z - PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
2015-09-30
2018-10-22
2594Z - PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
2015-09-30
2018-10-22
2573Z - PRODUKCJA NARZĘDZI
2015-09-30
2018-10-22
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2015-09-30
2018-10-22
5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
2015-09-30
2018-10-22
8690A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
2015-09-30
2018-10-22
5590Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
2015-09-30
2018-10-22
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-09-30
2018-10-22
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie