KRS 0000047554
REGON01236857000000
Nazwa"EMINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMINA
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 31 sie 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKIERNIEWICKA, 21, WARSZAWA, 01-230, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKAZIMIERZ MICHAŁ ŁOŚ
Wspólnik
2001-10-11
2005-08-31
23 UDZIAŁY (DWADZIEŚCIA TRZY) 23.000 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
BOŻENA GROMULSKA
Wspólnik
2001-10-11
2005-08-31
21 UDZIAŁÓW (DWADZIEŚCIA JEDEN) 21.000 (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JERZY STANISŁAW RUSZKOWSKI
Wspólnik
2001-10-11
2005-08-31
21 UDZIAŁÓW (DWADZIEŚCIA JEDEN) 21.000 (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
INGREDIA S.A. 51-53 AVENUE FERNAND LOBBEDEZ 62-033 ARRAS FRANCE
Wspólnik
2001-10-11
2005-08-31
35 UDZIAŁÓW (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) 35.000 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ADAM KOTOWICZ
Likwidator
2004-12-10
2005-08-31
KAZIMIERZ MICHAŁ ŁOŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2005-08-31
JERZY STANISŁAW RUSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2005-08-31
GEORGES POCHON
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2005-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ADAM JAN KOTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2004-12-10
2001-10-11
2004-12-10
"EMINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie