KRS 0000046927
REGON19058823000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "BAUTRADE" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "BAUTRADE"
Data rejestracji 25 wrz 2001 (23 lata temu) 25 wrz 2001
Data usunięcia 26 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LAJKONIKA, 20, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5151 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH #5152 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEZBIGNIEW TADEUSZ ZEMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-14
2017-07-26
ROBERT TOMASZ WITCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-14
2003-05-23
TOMASZ ADAM WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-23
2013-10-14
RAFAŁ FIRKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2003-05-23
ZDZISŁAW KOZAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2002-05-14
JAN BACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2002-05-14
ANDRZEJ KONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2003-05-23
2017-07-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
CEZARY ROBERT CZAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2007-10-30
SŁAWOMIR HOLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2007-10-30
ANDRZEJ STANISŁAW STRAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2002-05-14
ZBIGNIEW WOJEWODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-12
2007-10-30
DARIUSZ IRENEUSZ LIPOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-30
2013-09-11
MACIEJ GÓRSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-30
2016-08-01
2001-09-25
2002-05-14
STAROWIEJSKA, 17, GDYNIA, 81-356, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie