KRS 0000045289
REGON69056206000000
Nazwa"DOM KSIĄŻKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOM KSIĄŻKI
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 19 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HANASIEWICZA, 6A, RZESZÓW, 35-103, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 911500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7440Z REKLAMA #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJANUSZ ADAM KUŚ
Wspólnik
2001-09-18
2003-12-29
274 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 137000 ZŁOTYCH
AGENCJA HANDLOWO-PROMOCYJNA "NOVA" HURTOWNIA KSIĄŻEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-02-26
2007-02-19
1823 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 911.500,00 ZŁ
690703112
MACIEJ ROBERT DZIURGOT
Wspólnik
2001-09-18
2003-12-29
275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 137500 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA SITARZ
Prokurent
2004-07-15
2007-02-19
SAMOISTNA
JERZY TADEUSZ BUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2002-02-26
MACIEJ ROBERT DZIURGOT
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2005-06-09
DANUTA JANINA KALITA SZKLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2002-02-26
KRYSTYNA KOTARBA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2007-02-19
JANUSZ ADAM KUŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2002-02-26
WITOLD HENRYK PROKOP
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2005-06-09
IRENA BOGUSŁAWA KOŚCIÓŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2007-02-19
ALICJA PŁONKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2007-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1)SAMODZIELNIE: PREZES ZARZĄDU 2)ŁĄCZNIE: A)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, B)CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAWA CZEKAJ
PREZES ZARZĄDU
2001-09-18
2007-02-19
MARIA SOWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2004-04-21
2001-09-18
2005-07-26
BOYA-ŻELEŃSKIEGO, 19, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie