KRS 0000045003
NIP5262131088
REGON01275224500000
Nazwa"EURO GROUP HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEURO GROUP HOLDING
Data rejestracji 05 paź 2001 (23 lata temu) 05 paź 2001
Data usunięcia 20 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUZONISTÓW, 9, WARSZAWA, 02-876, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1800000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MATVEIKA@GMAIL.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHALEXANDRE MELECHKO
Wspólnik
2001-10-05
2004-03-03
137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.250,00 ZŁOTYCH
ALIAKSANDR LAHUNOU
Wspólnik
2001-10-05
2004-03-03
566 UDZIAŁÓW PO 250,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 141.500,00 ZŁ
VLADIMIR JARSKI
Wspólnik
2001-10-05
2004-03-03
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁOTYCH
ALEXANDER SURGANOV
Wspólnik
2002-10-24
2005-09-16
242 UDZIAŁY PO 250,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.500,00 ZŁ
WERA S.R.O. PRESOV
Wspólnik
2004-03-03
2017-10-20
6.526 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.631.500 ZŁ
TATIANA MATWIEJEWA
Likwidator
2016-05-23
2017-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
ALIAKSANDR LAHUNOU
PREZES ZARZĄDU
2001-10-05
2008-03-19
ALEXANDER SURGANOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-24
2005-09-16
IVAN SITSKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-16
2008-03-19
PAVEL REVINSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-16
2008-03-19
LARISA OKINCHITS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-19
2009-04-22
LARISA OKINCHITS
PREZES ZARZĄDU
2009-04-22
2016-05-23
ALIAKSANDR LAHUNOU
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-19
2009-04-22
VLADIMIR JARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-05
2008-03-19
2001-10-05
2016-05-23
"EURO GROUP HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-05
2002-10-24
WOŁOSKA, 52, WARSZAWA, 02-583, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-24
2004-07-30
OLESIŃSKA, 21, WARSZAWA, 02-548, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie