KRS 0000039439
REGON01718984300000
Nazwa"RUCHMOTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRUCHMOTOR
Data rejestracji 28 sie 2001 (23 lata temu) 28 sie 2001
Data usunięcia 28 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. ANDRZEJA, 18, ZŁOTOKŁOS, 05-504, ZŁOTOKŁOS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2940A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3110A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHVLADIMIR JARSKI
Wspólnik
2001-08-28
2005-11-28
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 ZŁ ( TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH I 00/100)
ANATOLI RUDENKA
Wspólnik
2001-08-28
2005-11-28
10 (DZIESIĘC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH I 00/100)
VALERY LAZOUSKI
Wspólnik
2001-08-28
2005-11-28
10 (DZIESIĘC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH I 00/100)
ULADZIMIR SIDORYK
Wspólnik
2001-08-28
2005-11-28
10 (DZIESIĘC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH I 00/100)
SIARHEI SIDARUK
Wspólnik
2001-08-28
2005-11-28
10 (DZIESIĘC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH I 00/100)
ANNA MARIA WINIARSKA
Likwidator
2005-03-04
2005-11-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
VLADIMIR JARSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-08-28
2005-03-04
ANATOLI RUDENKA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-08-28
2005-03-04
VALERY LAZOUSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-08-28
2005-03-04
ULADZIMIR SIDORYK
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-08-28
2005-03-04
SIARHEI SUDARUK
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-08-28
2005-03-04
2001-08-28
2005-03-04
"RUCHMOTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie