KRS 0000044900
NIP5732444905
REGON15176036600000
NazwaEGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEGK
Data rejestracji 21 wrz 2001 (23 lata temu) 21 wrz 2001
Data usunięcia 25 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANETOWARZYSTWO TFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-21
2002-06-11
6 UDZIAŁÓW 3.000 ZŁ
002740327
JULITA MARZENA KUCHARZEWSKA
Wspólnik
2001-09-21
2004-02-18
1 UDZIAŁ 500 ZŁ
ZBIGNIEW MIECZYSŁAW ZIĘBIŃSKI
Wspólnik
2001-09-21
2004-02-18
1 UDZIAŁ 500 ZŁ
TOMASZ FELIKS KUCHARZEWSKI
Wspólnik
2002-06-11
2006-06-30
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49000,00 ZŁ
Wspólnik
2006-06-30
2012-06-01
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 ZŁ
14040107000000
MATEUSZ KUCHARZEWSKI
Wspólnik
2012-06-01
2020-11-25
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
TOMASZ FELIKS KUCHARZEWSKI
Prokurent
2002-10-29
2020-11-25
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA AGNIESZKA KUCHARZEWSKA
Prokurent
2007-02-15
2020-11-25
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI JEDNOOSOBOWY
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISY SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MONIKA AGNIESZKA KUCHARZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-21
2006-11-06
MONIKA AGNIESZKA KUCHARZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-11-06
2007-02-15
ZBIGNIEW ZIĘBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-15
2014-04-22
MATEUSZ KUCHARZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-22
2020-11-25
2001-09-21
2012-08-09
AGENCJA OCHRONY TFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-21
2012-06-01
HUCULSKA, 40, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2012-06-01
2019-08-27
ŚWIĘTOKRZYSKA, 30, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie