KRS 0000043725
NIP9120002673
REGON00098761500000
Nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OŁAWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW W OŁAWIE
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 12 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BRZESKA, 19, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJOANNA EDYTA LASKOWSKA GULLA
Pełnomocnik
2008-06-23
2010-06-24
PEŁNOMOCNICTWO PEŁNE UDZIELONE NA CZAS NIEOKREŚLONY
JADWIGA JANKOWSKA STYŚ
Pełnomocnik
2008-06-25
2010-06-24
PEŁNOMOCNICTWO PEŁNE UDZIELONE NA CZAS NIEOKREŚLONY.
KAZIMIERA KRYSTYNA CHMIEL
Pełnomocnik
2008-06-25
2010-06-24
PEŁNOMOCNICTWO PEŁNE UDZIELONE NA CZAS NIEOKREŚLONY.
JADWIGA JANKOWSKA STYŚ
Prokurent
2007-06-18
2008-06-25
PEŁNOMOCNICTWO PEŁNE UDZIELONE NA CZAS NIEOKREŚLONY.
KAZIMIERA KRYSTYNA CHMIEL
Prokurent
2007-06-18
2008-06-25
PEŁNOMOCNICTWO PEŁNE UDZIELONE NA CZAS NIEOKREŚLONY.
IRENEUSZ GROCHOWSKI
Likwidator
2010-06-24
2011-09-12
MAŁGORZATA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2011-09-12
MARIA OLECH
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2008-06-23
TERESA CHRZANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2008-06-23
BOGDAN MAREK SMOLEŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2011-09-12
BOGUSŁAWA ELŻBIETA SZALIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2008-06-23
ANNA MARIA CHMIEL
Członek Organu Nadzoru
2008-06-23
2011-09-12
ANNA MONIKA ROSEK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-23
2011-09-12
BOGUSŁAW JANUSZ BAR
Członek Organu Nadzoru
2008-06-23
2011-09-12
CZESŁAWA ŻMUDA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-23
2011-09-12
ZYGMUNT SZTEN
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2011-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.
IRENEUSZ GROCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-18
2010-06-24
2001-09-18
2010-06-24
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OŁAWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie