KRS 0000043682
NIP6621462071
REGON29090255100000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 29 mar 2019 29 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁABSKA, 13, PIŃCZÓW, 28-400, PIŃCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1809000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6621462071
data rejestracji 01 sty 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGMINA PIŃCZÓW
Wspólnik
2001-09-19
2019-03-29
3 618 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 809 000,00 ZŁ
000523761
DANUTA WŁADYSŁAWA BOGACZ
Prokurent
2008-12-15
2009-12-18
SAMOISTNA
BEATA KRYSTYNA FIGURA
Prokurent
2009-12-18
2010-09-09
SAMOISTNA
ANNA PUCHAŁA
Prokurent
2010-09-09
2011-04-28
SAMOISTNA
MAŁGORZATA STANISŁAWA NOWAK TOMCZYK
Prokurent
2011-04-28
2013-12-19
SAMOISTNA
MARIA ALEKSANDRA RUSAK
Prokurent
2013-12-20
2018-05-22
SAMOISTNA
DOROTA OMASTA
Prokurent
2018-05-22
2018-07-24
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT IGNACY RAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2005-06-17
MIECZYSŁAW KOZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2005-06-17
TADEUSZ CURYŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2005-06-17
JERZY BINEK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-07
2013-09-09
JAN ZAŁĘSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-09
2016-01-04
ANDRZEJ ROBERT NIEDZIELA
Członek Organu Nadzoru
2016-01-04
2017-09-28
GRZEGORZ MALEC
Członek Organu Nadzoru
2017-09-28
2019-03-29
ALEKSANDER BLACHA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-28
2019-03-29
RYSZARD NAWROT
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2002-09-10
STANISŁAW GRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2008-12-15
ZDZISŁAW MAJ
Likwidator
2018-07-24
2019-03-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAW DOMAGAŁA
PREZES
2001-09-19
2006-09-21
DANUTA WŁADYSŁAWA BOGACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2006-09-21
JERZY KLIMENTOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO KOŃCA 2006 R.
2006-09-21
2007-02-23
RENATA KALITA BOGDZIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-02-23
2011-12-07
PIOTR ZACHARIASZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-28
2011-12-07
PIOTR ZACHARIASZ
PREZES ZARZĄDU
2011-12-07
2016-01-04
ŁUKASZ MATEUSZ KOBIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-04
2018-05-22
MARIA ALEKSANDRA RUSAK
PREZES ZARZĄDU
2018-05-22
2018-07-24
2001-09-19
2018-07-24
"PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie