KRS 0000043212
REGON01057183500000
Nazwa"SKOMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSKOMPOL
Data rejestracji 17 wrz 2001 (23 lata temu) 17 wrz 2001
Data usunięcia 25 cze 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOBIESKIEGO, 24, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-510, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #9253Z OCHRONA ZABYTKÓW #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNADANIELA EWA KRECZMAŃSKA
Wspólnik
2001-09-17
2005-12-21
781000,00 ZŁ 710 UDZIAŁÓW
HANNA TYBOROWSKA
Wspólnik
2001-09-17
2007-06-25
110000,00 ZŁ 100 UDZIAŁÓW
ZDZISŁAW CIEŚLUKOWSKI
Wspólnik
2001-09-17
2007-06-25
110000,00 ZŁ 100 UDZIAŁÓW
JOLANTA LENA BORAK
Wspólnik
2001-09-17
2007-06-25
445 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 489.500,00 ZŁ
GRAŻYNA NINA LIPSKA
Wspólnik
2005-12-21
2007-06-25
355 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 390.500,00 ZŁ
JOLANTA LENA BORAK
Likwidator
2006-09-15
2007-06-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SAMODZIELNIE
SŁAWOMIR SALOMON
PREZES ZARZĄDU
2004-04-21
2005-02-02
JOLANTA LENA BORAK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-02
2006-09-15
ALEKSANDRA ZOFIA NIEGOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-17
2002-02-21
ZBIGNIEW WIESŁAW BORAK
VICE PREZES
2001-09-17
2002-02-21
MARIA FABISIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2004-04-21
2001-09-17
2006-09-15
"SKOMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie