KRS 0000043196
NIP8520405397
REGON00543120700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAGRED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAGRED"
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 02 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TADEUSZA CZACKIEGO, 3A, SZCZECIN, 70-216, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8520405397
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#0322Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4331Z TYNKOWANIE #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIAN KOSTKA
Wspólnik
2001-10-12
2007-06-14
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
GRZEGORZ TRZEŚNIAK
Wspólnik
2001-10-12
2007-06-14
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HENRYK KARCZ
Wspólnik
2007-06-14
2010-05-27
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ.
PIOTR KOPNIEWSKI
Wspólnik
2008-06-12
2019-10-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
HALINA ELŻBIETA KĘPCZYŃSKA
Wspólnik
2010-05-27
2015-04-28
3 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ.
MIKOŁAJ KONRAD NAPIERAJ
Prokurent
2007-06-14
2009-09-03
ZWYKŁA, SAMOISTNA
PIOTR KOPNIEWSKI
Likwidator
2017-06-01
2019-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
MARIAN KOSTKA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-12
2007-06-14
GRZEGORZ TRZEŚNIAK
DYREKTOR
2001-10-12
2007-06-14
HENRYK KARCZ
PREZES ZARZĄDU
2007-06-14
2010-05-27
PIOTR KOPNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-12
2010-05-27
PIOTR KOPNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-27
2017-06-01
HALINA ELŻBIETA KĘPCZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-27
2017-06-01
2001-10-12
2017-06-01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAGRED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie