KRS 0000029747
REGON81240198600000
Nazwa"H2O POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaH2O POLSKA
Data rejestracji 26 lip 2001 (23 lata temu) 26 lip 2001
Data usunięcia 31 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DRAWSKA, 62, ŚWIDWIN, 78-300, ŚWIDWIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCHJACEK RYBICKI
Wspólnik
2016-10-13
2019-05-31
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
ALICJA KACZMAREK
Wspólnik
2001-07-26
2016-10-13
8 UDZIAŁÓW PO 500,-ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,-ZŁ.
JACEK RYBICKI
Likwidator
2018-01-04
2019-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA CZŁONKA ZARZĄDU
ALICJA KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-26
2016-10-13
MIKOŁAJ KONRAD NAPIERAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-26
2016-10-13
JACEK RYBICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-13
2018-01-04
2001-07-26
2018-01-04
"H2O POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-26
2016-10-13
ZYGADŁOWICZA, 13, SZCZECIN, 71-033, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie