KRS 0000041276
NIP8212143458
REGON71165999300000
NazwaFREZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaFREZPOL
Data rejestracji 04 wrz 2001 (23 lata temu) 04 wrz 2001
Data usunięcia 31 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRZESKA, 149, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 510000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8212143458
data rejestracji 04 sty 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIEWIESŁAW TOMASZ MICHALAK
Powiernik
2016-10-18
2020-12-31
MACIEJ ŻAK
Prokurent
2016-01-27
2020-12-31
PROKURA SAMOISTNA ODDZIAŁOWA DOTYCZĄCA SPRAW ODDZIAŁU PRODUKCJI LIN I DRUTÓW "LINMET" W ŚWIDNICY
WOJCIECH ROSIŃSKI
Prokurent
2010-09-27
2016-01-27
PROKURA SAMOISTNA ODDZIAŁOWA DOTYCZĄCA SPRAW ODDZIAŁU PRODUKCJI LIN I DRUTÓW "LINMET" W ŚWIDNICY
PAWEŁ ZBIGNIEW KUBUJ
Prokurent
2010-09-27
2016-01-27
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
KATARZYNA BURY
Prokurent
2014-01-03
2016-01-27
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
PRZEMYSŁAW ORZEŁOWSKI
Prokurent
2014-01-03
2020-12-31
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ BOGDAN NASIŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2004-02-13
HANNA MARIA KRASUSKA NASIŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2020-12-31
MARIAN NASIŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2008-07-11
ALEKSANDRA NASIŁOWSKA AUGUŚCIK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2020-12-31
APOLONIA NASIŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-11
2020-12-31
ANDRZEJ BOGDAN NASIŁOWSKI
Wspólnik
2004-03-22
2020-12-31
5049 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 504900 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, LUB ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI, LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF MAŁYSZKA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-04
2004-02-13
ANDRZEJ BOGDAN NASIŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-13
2020-12-31
KATARZYNA BURY
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-27
2014-01-03
PRZEMYSŁAW ORZEŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-27
2014-01-03
2001-09-04
2010-09-27
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "FREZPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-27
2016-10-18
FREZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-04
2010-09-27
KLEEBERGA, 2, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Wdrożenie do produkcji innowacyjnych lin stalowych do urządzeń górniczych
1 815 234,00 zł
501 646,55 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiWdrożenie Planu Rozwoju Eksportu drogą ekspansji FREZPOL Sp. z o.o. na rynki zagraniczne
395 520,00 zł
167 499,30 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie