KRS 0000039919
NIP6460324115
REGON00839060900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ALFA"
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Data usunięcia 13 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GAIKOWA, 53, BOJSZOWY, 43-220, BOJSZOWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 91500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #744 REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRZEJ PAWEŁ BORKOWY
Wspólnik
2001-08-30
2012-01-13
60 UDZIAŁÓW 90.000 ZŁ
MICHAŁ DAWID BORKOWY
Wspólnik
2001-08-30
2008-03-13
40 UDZIAŁÓW 60.000 ZŁ
ŁUCJA FRANK
Prokurent
2001-08-30
2003-03-20
PROKURA SAMOISTNA
DANUTA FRANK
Prokurent
2003-03-20
2010-07-30
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ PAWEŁ BORKOWY
Likwidator
2010-07-30
2012-01-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA
ANDRZEJ PAWEŁ BORKOWY
PREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2010-07-30
MICHAŁ DAWID BORKOWY
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2002-12-20
2001-08-30
2010-07-30
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie