KRS 0000039700
NIP8230002478
REGON71023666400000
Nazwa"WALD" Z.SZTAJERWALD I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"WALD" Z.SZTAJERWALD I WSPÓLNICY
Data rejestracji 29 sie 2001 (23 lata temu) 29 sie 2001
Data usunięcia 18 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 2, KOSÓW LACKI, 08-330, KOSÓW LACKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8230002478
data rejestracji 29 sie 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWMARIAN JÓZEF DOBIJA
Wspólnik
2001-08-29
2007-01-19
WITOLD HARASIM
Wspólnik
2001-08-29
2007-01-19
PIOTR HARASIM
Wspólnik
2001-08-29
2004-09-13
MARCIN HARASIM
Wspólnik
2001-08-29
2002-05-28
EDYTA JADWIGA KAMIŃSKA
Wspólnik
2001-08-29
2006-10-13
MICHAŁ ADAM SZTAJERWALD
Wspólnik
2007-01-19
2019-11-18
ZBIGNIEW SZTAJERWALD
Wspólnik
2007-01-19
2019-11-18
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
PIOTR HARASIM
Członek Organu Reprezentacji
2001-08-29
2004-09-13
MARCIN HARASIM
Członek Organu Reprezentacji
2001-08-29
2004-01-20
MARIAN JÓZEF DOBIJA
Członek Organu Reprezentacji
2001-08-29
2007-01-19
WITOLD HARASIM
Członek Organu Reprezentacji
2001-08-29
2007-01-19
EDYTA JADWIGA KAMIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-08-29
2006-10-13
MICHAŁ ADAM SZTAJERWALD
Członek Organu Reprezentacji
2007-01-19
2019-11-18
ZBIGNIEW SZTAJERWALD
Członek Organu Reprezentacji
2007-01-19
2019-11-18
2001-08-29
2007-01-19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DOHAX" M. DOBIJA I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
2001-08-29
2018-02-06
ENRGETYCZNA, 2, KOSÓW LACKI, 08-330, KOSÓW LACKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie