KRS 0000038857
NIP7781016180
REGON63024956500000
Nazwa"KUBALL & PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKUBALL & PARTNER
Data rejestracji 28 sie 2001 (23 lata temu) 28 sie 2001
Data usunięcia 07 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WIELKOPOLSKA, 28, POZNAŃ, 60-608, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWALDEMAR NORBERT BĄKOWSKI
Prokurent
2001-12-27
2011-12-21
SAMOISTNA
KAZIMIERZ JAKUB BĄKOWSKI
Wspólnik
2001-08-28
2002-04-08
77 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.700 ZŁ.
RALF MATTHIAS KUBALL
Wspólnik
2001-08-28
2011-12-21
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁOTYCH
C.E.R.E. CENTRAL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT ESTABLISHMENT
Wspólnik
2007-12-14
2016-04-07
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000,00 ZŁOTYCH
CHRISTA MARIA KUBALL
Wspólnik
2011-12-21
2016-04-07
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW RELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2016-04-07
SYLWIA BARK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2005-09-21
KAZIMIERZ JAKUB BĄKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2016-04-07
MACIEJ JAKUB DITTMAJER
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2008-08-14
JANINA ZYGMANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-14
2016-04-07
WOLF RUDIGER KOCHRIAN
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2005-09-21
CHRISTA MARIA KUBALL
Likwidator
2011-12-21
2016-04-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE
RALF MATTHIAS KUBALL
PREZES ZARZĄDU
2001-08-28
2011-12-21
KAZIMIERZ JAKUB BĄKOWSKI
VICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-28
2004-06-24
2001-08-28
2011-12-21
"KUBALL & PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-28
2011-12-21
OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO, 1, POZNAŃ, 60 - 688, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie