KRS 0000004589
NIP9721005009
REGON63413860900000
Nazwa"GOLESZOWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGOLESZOWSKA
Data rejestracji 26 mar 2001 (23 lata temu) 26 mar 2001
Data usunięcia 23 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS.JANA III SOBIESKIEGO, 1, POZNAŃ, 60-688, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKAZIMIERZ JAKUB BĄKOWSKI
Wspólnik
2001-03-26
2008-07-15
51 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-03-26
2010-09-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
630810903
WALDEMAR NORBERT BĄKOWSKI
Wspólnik
2008-07-15
2009-03-31
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
WALDEMAR NORBERT BĄKOWSKI
Likwidator
2010-01-28
2010-09-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
WALDEMAR NORBERT BĄKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-15
2010-01-28
KAZIMIERZ JAKUB BĄKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-03-26
2008-07-15
2001-03-26
2010-01-28
"GOLESZOWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie