KRS 0000038635
NIP7871922976
REGON63423170500000
NazwaAZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAZTEC INTERNATIONAL
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 28 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUŁGARSKA, 63, POZNAŃ, 60-320, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1557000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7871922976
data rejestracji 01 lis 2003
status Czynny
08175010190000000040801782
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
56109013620000000135449683
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
57160014621088334160000013
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
62175010190000000031749158
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
70175010190000000035203378
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
74175010190000000040801855
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
88175010190000000027157971
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
94175010190000000026055555
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
13175010190000000039296446
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
16175010190000000026055504
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #2874Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁAMATTHEW DE GRAAN
Beneficjent
1970-03-26
HENRY ROBERT DE GRAAN
Beneficjent
1941-09-18
MAREK CIULIS
reprezentant
RAFAŁ CĘDROWSKI
reprezentant
HENRY DE GRAAN
Wspólnik
2001-08-31
2008-08-28
1557 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 778.500,00 ZŁ
MARIUSZ GACA
Wspólnik
2001-08-31
2003-07-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH.
ROGER ANDERSSON
Wspólnik
2003-05-20
2003-11-07
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH.
MATTHEW DE GRAAN
Wspólnik
2003-11-07
2008-08-28
1557 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 778.500,00 ZŁ
1970-03-26
MAREK CIULIS
Prokurent
2003-07-15
2007-05-21
SAMOISTNA
MATTHEW DE GRAAN
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
HENRY ROBERT DE GRAAN
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
HENRY DE GRAAN
PREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2007-05-21
MARIUSZ GACA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-31
2003-05-20
DAVID EDWARD WELK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-20
2007-05-21
MATTHEW DEGRAAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-20
2007-05-21
MAREK CIULIS
PREZES ZARZĄDU
2007-05-21
2008-08-28
2001-08-31
2007-05-21
AZTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-21
2007-05-22
AZTEC NTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-31
2003-12-10
RYNEK, 5, KAŹMIERZ, 64-530, KAŹMIERZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie