KRS 0000038203
REGON43229446400000
Nazwa"EWK/WZI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEWK/WZI
Data rejestracji 23 sie 2001 (23 lata temu) 23 sie 2001
Data usunięcia 02 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 15 PP WILKÓW, 3, DĘBLIN, 08-530, DĘBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEGENERAL DYNAMICS SANTA BARBARA SISTEMAS GMBH NIEMCY
Wspólnik
2003-11-14
2009-12-02
392 UDZIAŁY NA KWOTĘ 196.000 ZŁOTYCH
WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE W DĘBLINIE
Wspólnik
2001-08-23
2009-12-02
408 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 204.000 ZŁOTYCH.
000173261
EWK EISENWERKE KAISERSLAUTERN GMBH NIEMCY
Wspólnik
2001-08-23
2003-11-14
392 UDZIAŁY NA KWOTĘ 196.000 ZŁOTYCH
ROBERT KURYS
Członek Organu Nadzoru
2004-10-29
2008-12-05
RYSZARD ŻUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2003-11-07
ANDRZEJ BOCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2004-08-18
MARIUSZ ZAWIŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2004-06-24
STEFAN OMELANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2001-12-31
WITOLD MAŁACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2001-12-31
GUNTER WEBER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-31
2003-03-25
JERZY MARIAN CIEŚLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-31
2004-10-29
GUSTAW NORBERT BECKER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-31
2002-09-17
BOGDAN JACEK OCHELSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-31
2003-11-07
BARBARA ANNA WOJCIESZCZUK
Likwidator
2007-10-31
2009-12-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PODPISUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ CENKIEL
PREZES ZARZĄDU
2001-08-23
2004-06-24
MARZENA WASIŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2004-06-24
MARZENA WASIŁEK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-24
2007-10-31
MICHAŁ KARWAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2004-06-24
2001-08-23
2007-10-31
"EWK / WZI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-23
2003-11-14
15 PP WILKÓW, 3, DĘBLIN, 08-522, DĘBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie