KRS 0000038016
NIP7542198887
REGON53125138900000
Nazwa"POLNORD-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLNORD-EKO
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 27 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUDOWLANYCH, 52, OPOLE, 45-124, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2662Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #7440Z REKLAMA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻYANDRZEJ ZBIGNIEW KORB
Wspólnik
2001-10-22
2003-07-21
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 510.000 ZŁ
CEZARY BAJEK
Wspólnik
2003-07-21
2008-03-14
143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 143.000 ZŁ
MAREK POSOR
Wspólnik
2003-07-21
2008-03-14
132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 132.000 ZŁ
KURT RAVN
Wspólnik
2003-07-21
2008-03-14
275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000 ZŁ
PIOTR PIETRZAK
Wspólnik
2008-03-14
2016-06-27
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000,00 ZŁ
GRAŻYNA KURIATA
Powiernik
2007-06-01
2007-07-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU PRZY ZOBOWIĄZANIACH DO KWOTY 10.000 ZŁ, POWYŻEJ TEJ KWOTY PRZEZ ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ ZBIGNIEW KORB
PREZES
2001-10-22
2003-07-21
MAREK POSOR
ZASTĘPCA PREZESA
2003-07-21
2008-03-14
CEZARY BAJEK
PREZES
2003-07-21
2008-03-14
KURT RAVN
ZASTĘPCA PREZESA
2003-07-21
2008-03-14
PIOTR PIETRZAK
PREZES
2008-03-14
2013-08-28
2001-10-22
2003-07-21
"KORB REISEN" BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-22
2003-07-21
KRAPKOWICKA, 8A, OPOLE, 45-715, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie