KRS 0000037765
REGON49075782900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO W NOWYM TARGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO W NOWYM TARGU
Data rejestracji 05 wrz 2001 (23 lata temu) 05 wrz 2001
Data usunięcia 03 cze 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA III SOBIESKIEGO, 4 A, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1209000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIGMINA MIASTO NOWY TARG
Wspólnik
2001-09-05
2004-06-03
12.090 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.209.000,00 ZŁOTYCH
000523956
MAŁGORZATA ZUBEK
Prokurent
2001-09-05
2004-06-03
SAMOISTNA
MAREK MICHAŁ LUTY
Likwidator
2002-03-01
2004-06-03
JANUSZ ALEKSANDER STOPKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-05
2004-06-03
HELENA KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-05
2004-06-03
MARIA CISOŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-05
2004-06-03
JAN SMARDUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-09-05
2004-06-03
BARBARA FRYŹLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-05
2004-06-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PRZEZ NIEGO PROKURENT.
ZBIGNIEW STEFAN WYPYCH
PREZES ZARZĄDU
2001-09-05
2002-03-01
2001-09-05
2002-03-01
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO W NOWYM TARGU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie