KRS 0000037620
NIP6321002833
REGON27181777400000
NazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "JAWORZNO"
Krótka nazwaJAWORZNO
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 24 mar 2021 24 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
Adres GWARKÓW, 2, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6321002833
data rejestracji 31 paź 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPRZEMYSŁAW MARCIN BUJNIAK
Prokurent
2005-02-18
2007-05-14
ŁĄCZNA- ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PISEMNYCH ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
KONRAD ANDRZEJ SZAREK
Prokurent
2006-10-04
2007-05-14
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PISEMNYCH ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
AGATA IRENA GODEK
Prokurent
2007-05-14
2016-09-09
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PISEMNYCH ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
GABRIELA MLOSTEK
Prokurent
2007-05-14
2016-09-09
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PISEMNYCH ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
JANUSZ BOGDAN ŁACH
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2013-12-06
KAZIMIERZ KĘPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2017-10-31
JAN OLSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2021-03-24
WIESŁAW MIROSŁAW SEWIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2003-01-13
GRZEGORZ DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2021-03-24
DANIEL ŚLUSARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2021-03-24
ANDRZEJ ŚLUSARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-09
2017-10-31
BEATA STANISŁAWA KOSTEREWA
Członek Organu Nadzoru
2017-10-31
2021-03-24
TOMASZ ANDRZEJ WARMUS
Członek Organu Nadzoru
2017-10-31
2021-03-24
JOLANTA STUDENCKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2003-01-13
EDYTA MARIA GLAJCAR
Pełnomocnik
2019-02-21
2021-03-24
OGÓLNE DO WYKONYWANIA ZARZĄDU MAJĄTKIEM SKOK JAWORZNO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA
JERZY PAZDAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2006-08-10
URSZULA WANDA IWANIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2004-07-01
KAZIMIERZ KĘPIŃSKI
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI WICEPREZESA ZARZĄDU - DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ NA OKRES OD 01.05.2004 DO 31.05.2004
2004-07-01
2004-09-14
JERZY PAZDAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-04
2016-09-09
JACEK BOGDAN GĘBALA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2016-09-09
JOLANTA BOGUMIŁA STEC ŁAPIN
V-CE PREZES
2004-09-14
2006-10-04
JOLANTA BOGUMIŁA STEC ŁAPIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-04
2010-01-29
TADEUSZ DUBIAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-10
2006-10-04
TADEUSZ DUBIAŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-10-04
2016-09-09
URSZULA JABŁOŃSKA SOBKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-04
2010-01-29
2001-08-31
2014-03-27
SPÓŁDZIELNIA
2001-08-31
2003-10-10
PLAC GÓRNIKÓW, 5, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie