KRS 0000034131
NIP6981533726
REGON41037933800000
Nazwa"ELEKTRO-WAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELEKTRO-WAT
Data rejestracji 08 sie 2001 (23 lata temu) 08 sie 2001
Data usunięcia 16 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PÓŁNOCNA, 3, KOŚCIAN, 64-000, KOŚCIAN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52800,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHLECH MIKOŁAJCZAK
Likwidator
2014-12-18
2015-06-16
BEATA SOBIERAJEWICZ
Likwidator
2014-12-18
2015-06-16
ZBIGNIEW ŁASZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-08
2006-02-01
KAZIMIERZ SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-08
2014-05-29
PAWEŁ MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-08
2004-05-28
KONRAD KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-08
2014-05-29
KRZYSZTOF GAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-08
2014-05-29
RYSZARD PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-28
2009-05-20
IRENEUSZ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-01
2009-05-20
JERZY ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2009-05-20
2015-06-16
TADEUSZ PRZYBYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-29
2015-06-16
IRENEUSZ JANKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-05-29
2015-06-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 3 CZŁONKÓW (PREZESA I 2 WICEPREZESÓW). DO ZAKRESU DZIAŁANIA ZARZĄDU NALEŻĄ WSZELKIE SPRAWY NIE ZASTRZEŻONE DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW I RADY NADZORCZEJ. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY IWULSKI
PREZES
2001-08-08
2006-02-01
LECH MIKOŁAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-05-29
2014-12-18
MACIEJ SERDECKI
WICEPREZES
2001-08-08
2006-02-01
MACIEJ SERDECKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-01
2014-05-29
BEATA SOBIERAJEWICZ
WICEPREZES
2006-02-01
2014-12-18
LECH MIKOŁAJCZAK
WICEPREZES
2001-08-08
2014-05-29
2001-08-08
2014-12-18
"ELEKTRO-WAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie