KRS 0000017743
NIP6981509194
REGON41036375100000
Nazwa"ENERGO-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGO-SERWIS
Data rejestracji 11 cze 2001 (23 lata temu) 11 cze 2001
Data usunięcia 17 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PÓŁNOCNA, 3, KOŚCIAN, 64-000, KOŚCIAN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJACEK PRZYDRÓŻNY
Likwidator
2014-01-27
2014-12-17
GRZEGORZ BUCHOWSKI
Likwidator
2014-01-27
2014-12-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. - ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ CZTEROKROTNOŚĆ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
GRZEGORZ BUCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-11
2013-05-24
GRZEGORZ BUCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-24
2014-01-27
IRENEUSZ STAWECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-11
2006-06-19
ELŻBIETA MARIA NOWICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-11
2007-03-29
GRZEGORZ PAWEŁ JÓŹWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-19
2014-01-27
ROMAN STACHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-29
2010-06-15
MIRELA ZAMELCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-15
2013-05-24
MIRELA ZAMELCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-05-24
2014-01-27
2001-06-11
2014-01-27
"ENERGO-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie