KRS 0000034047
REGON01102575000000
NazwaSPARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPARTA
Data rejestracji 07 sie 2001 (23 lata temu) 07 sie 2001
Data usunięcia 06 mar 2017 06 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJERZY ALEKSANDER SUSKI
Wspólnik
2001-08-07
2003-12-11
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600 ZŁOTYCH
ELŻBIETA SUSKA
Wspólnik
2001-08-07
2003-12-11
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400 ZŁOTYCH
PIOTR KAMIL TKACZ
Wspólnik
2003-12-11
2017-03-06
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JERZY ALEKSANDER SUSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-07
2003-12-11
PIOTR KAMIL TKACZ
PREZES ZARZĄDU
2003-12-11
2013-11-29
2001-08-07
2003-12-11
LUBELSKA, 30/32, WARSZAWA, 03-802, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-11
2016-02-09
BOROWSKIEGO, 2, WARSZAWA, 03-475, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie