KRS 0000033387
NIP7770002866
REGON63000711200000
NazwaNIVEA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNIVEA POLSKA
Data rejestracji 02 sie 2001 (23 lata temu) 02 sie 2001
Data usunięcia 24 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GNIEŹNIEŃSKA, 32, POZNAŃ, 61 - 021, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4653537,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4653537,00 PLN
Wartość nominalna akcji3,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1329582
Dane podatkowe
NIP 7770002866
data rejestracji 02 gru 1997
status Czynny
12175010190000000009077472
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
78175010190000000009077448
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (42)
#2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2442Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #6311B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7033Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7530A OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓWWOLFGANG WALTER HERZ
Beneficjent
1950-05-25
MARTIN LOPEZ
zgłaszający - członek zarządu
1980-12-19
FATIH ALPASLAN
zgłaszający - członek zarządu
1973-06-03
UWE WOLFER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2005-07-25
HANS HENNING BERNHARDT
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2011-02-24
JURGEN MULLER SONNTAG
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2007-05-09
KLAUS KABERT
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2003-07-29
ROLF BOCKING
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2003-06-09
RALF EBERENZ
Członek Organu Nadzoru
2003-06-09
2011-02-24
THOMAS ULTSCH
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2011-02-24
PIETER NOTA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-25
2011-02-24
MELANIE SCHREWE
Członek Organu Nadzoru
2007-05-09
2011-02-24
WOLFGANG WALTER HERZ
Beneficjent
WOLFGANG WALTER HERZ SPRAWUJE KONTROLĘ NAD E.H. REAL VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SCINTIA VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH, KTÓRA NA PODSTAWIE UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANIA DECYDUJĄCEGO GŁOSU SPRAWUJE KONTROLĘ NAD MAXINGVEST GESCHÄFTSFÜHRUNGS GMBH BĘDĄCĄ KOMPLEMENTARIUSZEM MAXINGVEST GMBH & CO. KGAA ORAZ NAD MAXINGVEST GMBH & CO. KGAA, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BBG GESCHÄFTSFÜHRUNGS GMBH BĘDĄCĄ KOMPLEMENTARIUSZEM BBG HOLDING GMBH & CO. KG ORAZ NAD BBG HOLDING GMBH & CO. KG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BBG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD NIVEA POLSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM
HEINZ JURGEN STUTING
PREZES ZARZĄDU
2001-08-02
2011-02-24
FRANK CLAASSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2001-08-21
KARSTEN GRONWOLDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2004-02-27
DETLEF FREIHORST
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2002-08-19
ANTONIO LIBERATORE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2002-05-20
ANNA ADRIANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2002-09-12
GYULA BEHUMI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2003-02-03
MARIA TYKAŁOWICZ
CZŁONEK
2002-05-20
2005-03-18
KATARZYNA GOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-19
2011-02-24
WIESŁAW BIERNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-19
2011-02-24
2001-08-02
2005-07-01
BEIERSDORF - LECHIA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-02
2004-03-04
CHLEBOWA, 4, POZNAŃ, 60-960, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie