KRS 0000032230
REGON53160802900000
NazwaTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MULTI-HEKK" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MULTI-HEKK"
Data rejestracji 31 lip 2001 (23 lata temu) 31 lip 2001
Data usunięcia 21 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALBATROSÓW, 6, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEKRZYSZTOF JERZY KASPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2018-12-21
ARKADIUSZ HENRYK BLUKACZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2018-12-21
KRZYSZTOF PIOTR RESPONDEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2018-12-21
SYLWIA ELŻBIETA RESPONDEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2018-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA SĄ UPOWAŻNIENI: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WIESŁAW STANISŁAW SZCZUPAK
PREZES
2001-07-31
2003-08-21
DARIUSZ FRANCISZEK BIEDA
WICEPREZES
2001-07-31
2003-08-21
ANDRZEJ GRZEGORZ CHAŁUPKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-21
2018-12-21
DOMINIK BENEDYKT WĄSIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-21
2012-12-21
PIOTR ZABIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-21
2018-12-21
JAN RADOSZ
WICEPREZES
2001-07-31
2003-08-21
2001-07-31
2018-12-21
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-31
2018-12-21
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MULTI-HEKK" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-31
2018-12-21
ALBATROSÓW, 6, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2001-07-31
2018-12-21
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-07-31
2018-12-21
7032A - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI
2001-07-31
2018-12-21
4521A - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2001-07-31
2018-12-21
4521G - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
2001-07-31
2018-12-21
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-07-31
2018-12-21
4511Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie