KRS 0000027943
REGON01050370400000
Nazwa"MOSTOSTAL PROJEKT" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMOSTOSTAL PROJEKT
Data rejestracji 07 wrz 2001 (23 lata temu) 07 wrz 2001
Data usunięcia 09 cze 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BRAK, BRAK, WARSZAWA, BRAK, BRAK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKTOMASZ STEFAN GASPARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2002-04-05
ZDZISŁAW BAŃKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2002-08-24
HENRYK WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2002-08-24
TOMASZ STEFAN GASPARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-22
2002-08-24
TOMASZ JAKUB SERAFIN
Powiernik
2002-09-12
2008-06-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM LUB Z PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU.
ARLETA ANNA KULESZA SOMKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-07
2002-04-05
ANDRZEJ WITOLD CZECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-07
2002-04-05
TOMASZ STEFAN GASPARSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-05
2002-07-22
TOMASZ STEFAN GASPARSKI
CZASOWO DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2002-07-22
2003-01-23
2001-09-07
2002-09-12
"MOSTOSTAL PROJEKT" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-07
2002-08-24
PRZYOKOPOWA, 31, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie