KRS 0000025137
REGON87125359000000
NazwaOFICYNA TORUŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOFICYNA TORUŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 lip 2001 (23 lata temu) 04 lip 2001
Data usunięcia 10 paź 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 81, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12671000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIRHEINISCH-BERGISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2001-07-04
2002-10-10
126712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12671000 ZŁ
ALBERT MAYER
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2002-10-10
HANS BAUMGART
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2002-10-10
STANISŁAW FRANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2002-10-10
ANDRZEJ IRENEUSZ CHURSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2002-10-10
GOTTFRIED ARNOLD
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2002-10-10
MAREK ANDRZEJ SZPOPER
Prokurent
2001-07-04
2002-10-10
ŁĄCZNA
JERZY STEFAN WINTER
Prokurent
2001-07-04
2002-10-10
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
CLEMENS MARIA BAUER
PREZES
2001-07-04
2002-10-10
GERD DIETER REICHEL
WICEPREZES
2001-07-04
2002-10-10
WŁADYSŁAW MAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-04
2002-10-10
ŁUCJAN LEON PLUCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-04
2002-10-10
TOMASZ JÓZEF WOJCIEKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-04
2002-10-10
2001-07-04
2002-10-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-04
2002-10-10
OFICYNA TORUŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-04
2002-10-10
MICKIEWICZA, 81, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2001-07-04
2002-10-10
2211Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2001-07-04
2002-10-10
2212Z - WYDAWANIE GAZET
2001-07-04
2002-10-10
2213Z - WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
2001-07-04
2002-10-10
2215Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2001-07-04
2002-10-10
2221Z - DRUKOWANIE GAZET
2001-07-04
2002-10-10
2222Z - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-07-04
2002-10-10
7440Z - REKLAMA
2001-07-04
2002-10-10
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie