KRS 0000024219
NIP8440004437
REGON00045784000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 15 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PÓŁNOCNA, 27, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHHALINA MALINOWSKA
Likwidator
2010-07-13
2010-11-15
EDWARD UŁANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2005-07-12
ROMUALD GOBER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2009-08-25
MIECZYSŁAW BUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2005-07-12
STANISŁAW KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2009-08-25
MAREK RACZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2009-08-25
RYSZARD BRONISŁAW GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2005-07-12
WIESŁAW SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2010-11-15
TADEUSZ PAWLUKANIS
Członek Organu Nadzoru
2005-07-12
2009-08-25
HENRYK PUZA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-12
2009-08-25
ZENON KLEPACKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-12
2006-07-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
KRYSTYNA LETKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2006-02-02
CZESŁAWA SOWUL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2002-03-06
KAZIMIERZ SOKOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2002-03-06
CZESŁAW STANISZEWSKI
PREZES ZARŻĄDU
2006-02-02
2006-07-21
JAN KLEJMONT
PREZES ZARZĄDU
2006-07-21
2009-11-26
HALINA MALINOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-11-26
2010-07-13
2001-06-29
2010-07-13
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie