KRS 0000014347
NIP8440006442
REGON79000152000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "AGROTECHNIKA" UŁANOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "AGROTECHNIKA" UŁANOWICZ
Data rejestracji 23 maj 2001 (23 lata temu) 23 maj 2001
Data usunięcia 27 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PÓŁNOCNA, 51, SUWAŁKI, 16 - 400, SUWAŁKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8440006442
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHANTONI WALDEMAR UŁANOWICZ
Beneficjent
MARZENA BUTKIEWICZ
reprezentant
MARZENA BUTKIEWICZ
Beneficjent
EDWARD UŁANOWICZ
Wspólnik
2001-05-23
2016-11-24
KRZYSZTOF UŁANOWICZ
Wspólnik
2001-05-23
2009-02-17
ANTONI WALDEMAR UŁANOWICZ
Wspólnik
2001-05-23
2018-02-27
TERESA UŁANOWICZ
Wspólnik
2009-02-17
2015-12-22
MARZENA BUTKIEWICZ
Wspólnik
2016-11-24
2018-02-27
ANTONI WALDEMAR UŁANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARZENA BUTKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE JEDEN ZE WSPÓLNIKÓW - ANTONI WALDEMAR UŁANOWICZ
EDWARD UŁANOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-23
2015-12-22
ANTONI WALDEMAR UŁANOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-22
2018-02-27
2001-05-23
2009-02-17
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "AGROTECHNIKA" EDWARD UŁANOWICZ, KRZYSZTOF UŁANOWICZ, ANTONI WALDEMAR UŁANOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie