KRS 0000023833
NIP7821962063
REGON63100922500000
Nazwa"JAS" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaJAS
Data rejestracji 28 cze 2001 (23 lata temu) 28 cze 2001
Data usunięcia 30 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POZNAŃSKA, 178, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5850000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5850000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji585
Dane podatkowe
NIP 7821962063
data rejestracji 12 lip 2001
status Czynny
28109013460000000122282265
SANPL 2 Oddział w Poznaniu
ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5110Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEJACEK DOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2002-08-02
GRZEGORZ SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2004-09-24
JAN RESZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-02
2003-04-22
JAN RESZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2002-02-25
SABINA RESZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2021-12-30
SŁAWOMIR JAN RESZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-22
2003-09-23
MAGDALENA RESZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2012-05-28
JAN RESZKA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-28
2021-12-30
MATEUSZ MARCIN WŁODARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-28
2021-03-10
WOJCIECH RESZKA
Członek Organu Nadzoru
2021-03-10
2021-12-30
SŁAWOMIR JAN RESZKA
Beneficjent
SŁAWOMIR JAN RESZKA
zgłaszający - inny
MAGDALENA WIKTORIA RESZKA
Beneficjent
SŁAWOMIR JAN RESZKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PANSŁAWOMIR RESZKA JEST WSPÓLNIKIEM (50%) W COMM SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
MAGDALENA WIKTORIA RESZKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PANI MAGDALENA RESZKA JEST WSPÓLNIKIEM (50%) W COMM SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR RESZKA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-28
2002-02-25
JAN RESZKA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2002-08-02
SŁAWOMIR JAN RESZKA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-02
2003-04-22
JAN RESZKA
PREZES ZARZĄDU
2003-04-22
2003-09-23
SŁAWOMIR JAN RESZKA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-23
2004-01-14
JAN RESZKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-14
2004-06-02
SŁAWOMIR JAN RESZKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-02
2005-04-12
ELŻBIETA MARIA WŁODARCZAK
PREZES ZARZĄDU
2005-04-12
2005-09-07
SŁAWOMIR JAN RESZKA
PREZES ZARZĄDU
2005-09-07
2021-12-30
MAGDALENA WIKTORIA RESZKA
WICEPREZES
2012-05-28
2021-12-30
2001-06-28
2004-09-24
JAS SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie