KRS 0000023607
NIP5261021699
REGON01091719100000
Nazwa"PORTICO DEVELOPMENT" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"PORTICO DEVELOPMENT" -
Data rejestracji 27 cze 2001 (23 lata temu) 27 cze 2001
Data usunięcia 09 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WASZYNGTONA, 21, GDYNIA, 81-342, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAAP PORTICO S.A.R.L.
Wspólnik
2001-06-27
2009-02-16
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-02-16
2010-08-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
01270413400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, JAK RÓWNIEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
SEAN MICHAEL BOBBITT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-27
2006-02-01
SEAN MICHAEL BOBBITT
PREZES ZARZĄDU
2006-02-01
2008-12-01
BOGUMIŁ PAWLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-01
2007-09-14
IAN RICHARD GEAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-01
2010-08-09
2001-06-27
2008-12-01
GEN. ZAJĄCZKA, 28, WARSZAWA, 01-510, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie