KRS 0000021198
NIP1251167442
REGON01732740000000
NazwaB.M.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaB.M.K.
Data rejestracji 22 cze 2001 (23 lata temu) 22 cze 2001
Data usunięcia 11 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4321 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4931 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4932 DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIBEATA ALICJA KORNATKA
Wspólnik
2001-06-22
2017-02-02
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
Wspólnik
2017-02-02
2022-04-11
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
BEATA ALICJA KORNATKA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-22
2017-02-02
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-02
2022-04-11
2001-06-22
2017-02-02
MICKIEWICZA, 15A, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
2017-02-02
2019-08-09
UL. MODLIŃSKA, 250, WARSZAWA, 03-152, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie