KRS 0000018930
NIP8512757851
REGON81241839500000
Nazwa"PIEKARNIA ACCURATUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPIEKARNIA ACCURATUS
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Data usunięcia 08 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROBOTNICZA, 7, SZCZECIN, 71-712, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ACCURATUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-06-12
2018-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
810547993
KAZIMIERZ KOŁAKOWSKI
Likwidator
2017-02-06
2018-01-08
ZBIGNIEW JAKIMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2018-01-08
JAN RUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2018-01-08
ANDRZEJ SŁOKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2018-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z JEDNEJ OSOBY POWYŻSZE POSTANOWIENIE NIE MA ZASTOSOWANIA
REGINA ZAJĄC
PREZES ZARZĄDU
2001-06-12
2017-02-06
2001-06-12
2017-02-06
"PIEKARNIA ACCURATUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie