KRS 0000017618
NIP7831047893
REGON63061241600000
NazwaH.CEGIELSKI-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Krótka nazwaH.CEGIELSKI-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Data rejestracji 19 cze 2001 (23 lata temu) 19 cze 2001
Data usunięcia 10 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 28 CZERWCA 1956, 223/229, POZNAŃ, 61-485, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKONRAD HEPPEL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2002-11-07
MAREK JAN RATAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2004-02-10
AGNIESZKA GORZELSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2004-02-10
BOGDAN ROSZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2004-02-10
ROMAN JANKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-01-10
2016-02-10
ANETA PERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-01-10
2016-02-10
TOMASZ BIADASZ
Członek Organu Nadzoru
2012-01-10
2016-02-10
H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.
Wspólnik
2001-06-19
2016-02-10
ILOŚĆ: 2.500, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 1.250.000,00 ZŁOTYCH
630324060
ANETA WITCZAK
Prokurent
2009-09-07
2015-06-26
PROKURA SAMOISTNA
DOROTA ZOFIA RADZIEMSKA
Prokurent
2015-06-01
2016-02-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK I PROKURENT.
JACEK KAZIMIERZ WYSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR
2001-06-19
2013-03-26
MIECZYSŁAW ROMAN JANKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-26
2016-02-10
2001-06-19
2016-02-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-19
2016-02-10
H.CEGIELSKI-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
2001-06-19
2016-02-10
28 CZERWCA 1956, 223/229, POZNAŃ, 61-485, POZNAŃ, POLSKA
2015-03-03
2016-02-10
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2015-03-03
2016-02-10
3313Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2015-03-03
2016-02-10
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2015-03-03
2016-02-10
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2015-03-03
2016-02-10
2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-03-03
2016-02-10
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2015-03-03
2016-02-10
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2015-03-03
2016-02-10
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2015-03-03
2016-02-10
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2015-03-03
2016-02-10
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie