KRS 0000017317
NIP1132278603
REGON01717361200000
NazwaFAGOR GASTRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFAGOR GASTRO POLSKA
Data rejestracji 08 cze 2001 (23 lata temu) 08 cze 2001
Data usunięcia 20 mar 2017 20 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 9, PALMIRY, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#310 PRODUKCJA MEBLI #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAADAM KARWOWSKI
Prokurent
2001-06-08
2013-04-19
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR KORNETA
Prokurent
2013-04-19
2013-12-10
PROKURA SAMOISTNA
BOGUSŁAW KRZYSZTOF GÓRAL
Prokurent
2013-08-26
2014-09-29
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ KWIATKOWSKI
Prokurent
2014-04-29
2017-03-20
PROKURA SAMOISTNA
KONRAD LASZCZAK
Prokurent
2015-03-10
2016-12-13
PROKURA SAMOISTNA
FAGOR INDUSTRIAL S.COOP
Wspólnik
2001-06-08
2017-03-20
6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JOSE LUIS LIZARBE DIEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-08
2009-05-05
MIKEL INURRITEGUI ALTUNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-08
2009-05-05
INAKI ARTOLA MAYORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-08
2009-05-05
INIGO GOMEZ UDAONDO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-08
2009-05-05
MARIO LOPEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-05
2012-10-29
JAVIER ORBEA ASCASO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-05
2015-05-11
IŃIGO ALBERDI CURRUCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-05
2012-10-29
JULIÁN ERRARTE AMOZARRAIN
PREZES ZARZĄDU
2012-10-29
2014-04-29
KEPA BEDIALAUNETA JAYO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-29
2015-05-11
CHRISTOPHE TYTGAT AZCARATE
PREZES ZARZĄDU
2014-04-29
2015-02-19
2001-06-08
2006-05-11
JUGOSŁOWIAŃSKA, 3, WARSZAWA, 03-984, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-11
2006-06-09
WARSZAWSKS, 9, PALMIRY, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie