KRS 0000015282
REGON63984863000000
Nazwa"MODENA PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMODENA PROJEKT
Data rejestracji 31 maj 2001 (23 lata temu) 31 maj 2001
Data usunięcia 24 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRASZEWSKIEGO, 21/25, POZNAŃ, 60-501, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13199000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-05-31
2002-04-19
6601 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6601000 ZŁ
63000465100000
SOTOFTEGARD A/S BYGMESTRE
Wspólnik
2001-06-25
2002-04-19
6599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6599000 ZŁ
Wspólnik
2002-04-19
2006-06-28
13.067 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.067.000,- ZŁOTYCH
63402643100000
Wspólnik
2006-06-28
2007-01-24
13.199 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 13.199.000,- ZŁ.
63000465100000
ŻANETA JUJECZKA SROKA
Prokurent
2006-06-01
2007-01-24
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT KRZYSZTOF OŁENIAK
Likwidator
2002-09-24
2002-12-18
ROBERT KRZYSZTOF OŁENIAK
Likwidator
2003-01-28
2003-12-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ROBERT KRZYSZTOF OŁENIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-31
2002-09-24
BOGUSŁAW JAN KISIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-31
2001-06-25
MOGENS HANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-25
2002-09-24
ROBERT KRZYSZTOF OŁENIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-18
2003-01-28
MOGENS HANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-18
2003-01-28
ROBERT KRZYSZTOF OŁENIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-01
2006-02-20
ROBERT KRZYSZTOF OŁENIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-20
2006-06-01
MOGENS HANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-01
2006-02-20
ROBERT JACEK MORITZ
PREZES ZARZĄDU
2006-02-20
2007-01-24
MARIA LIDIA MEDWEDOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-01
2007-01-24
2001-05-31
2002-09-24
"MODENA PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-24
2002-12-18
"MODENA PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie