KRS 0000012015
NIP6772172075
REGON35630109400000
Nazwa"POLCASAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLCASAT
Data rejestracji 16 maj 2001 (23 lata temu) 16 maj 2001
Data usunięcia 12 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA NICKLA, 11A, BYTOM, 41-908, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWSOREN GUSTAFSSON
Beneficjent
1958-05-23
EWA NOWAK
zgłaszający - likwidator
MVV - DATA AKTIEBOLAG
Wspólnik
2001-05-16
2012-03-13
77 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.500 ZŁ
MIROSŁAW FRANCISZEK MROZOWSKI
Wspólnik
2001-05-16
2005-12-08
23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500 PLN (JEDENAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
JACEK GRZEGORZ KREBS
Wspólnik
2001-05-16
2006-01-26
22 (DWADZIEŚCIA DWA)UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 PLN (JEDENAŚCIE TYSIĘCY)
ANDRZEJ DRZYMALSKI
Wspólnik
2005-12-08
2022-08-12
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500 ZŁ
EWA KAZIMIERA NOWAK
Wspólnik
2012-03-13
2022-08-12
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500 ZŁ
KONSULT, UTVECKLING, REKONSTRUKTION, ENGAGEMANG OCH NYTTOOPTIMERING I VARA AKTIEBOLAG
Wspólnik
2012-03-13
2022-08-12
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000 ZŁ
EWA NOWAK
Likwidator
2021-10-26
2022-08-12
SOREN GUSTAFSSON
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB VICE PREZESEM, LUB PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU I VICE PREZESEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
MIROSŁAW FRANCISZEK MROZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-16
2006-01-26
JACEK GRZEGORZ KREBS
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-16
2006-01-26
ANDRZEJ DRZYMALSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-26
2012-03-13
EWA NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-13
2021-10-26
2001-05-16
2021-10-26
"POLCASAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-16
2005-12-08
KIJOWSKA, 14, KRAKÓW, 30-079, KRAKÓW, POLSKA
2006-01-26
2012-03-13
SUPNIEWSKIEGO, 11, KRAKÓW, 31-527, KRAKÓW, POLSKA
2012-03-13
2020-02-28
PLAC SŁOWIAŃSKI, 10, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
2020-02-28
2021-10-26
UL. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO, 16, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie