KRS 0000010013
NIP1181596510
REGON01726921700000
Nazwa"MACTAC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaMACTAC POLSKA
Data rejestracji 08 maj 2001 (23 lata temu) 08 maj 2001
Data usunięcia 16 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OŻAROWSKA, 40/42, DUCHNICE, 05-850, DUCHNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMACTAC EUROPE SPRL
Wspólnik
2001-05-08
2018-11-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 PLN
Wspólnik
2018-11-27
2019-09-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH
01173682400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JEROEN DIDERICH
PREZES ZARZĄDU
2017-09-19
2019-09-16
WALDEMAR JAŁOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-23
2019-09-16
MARC DUSSART
PEREZES ZARZĄDU
2001-05-08
2013-12-18
JAN ISIDOOR BELSACK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-08
2010-06-25
WIM VAN DER SMISSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-25
2013-12-18
WIM VAN DER SMISSEN
PREZES ZARZĄDU
2013-12-18
2014-11-20
GUILLAUME BRUNO CLAUDE TAILLANDIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-18
2014-11-20
THIERRY GEORGES MARIE JULES MARCEL VAN DOOSSELAERE
PREZES ZARZĄDU
2014-11-20
2015-11-30
GUIDO ALVINO
PREZES ZARZĄDU
2015-11-30
2017-09-19
KARL HEINZ LAURET
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-06
2019-09-16
2001-05-08
2001-11-29
BEMIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
2001-11-29
2014-12-30
BEMIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-08
2001-06-22
ENESANSOWA, 17, WARSZAWA, 01-905, WARSZAWA, POLSKA
2001-06-22
2001-12-04
RENESANSOWA, 17, WARSZAWA, 01-905, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie