KRS 0000007732
NIP8880000739
REGON00587532900000
NazwaVERVIS J.SMOLIŃSKA R.PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaVERVIS J.SMOLIŃSKA R.PIOTROWSKI
Data rejestracji 12 kwi 2001 (23 lata temu) 12 kwi 2001
Data usunięcia 23 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ZIELNA, 47, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8880000739
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
14102014620000700204444832
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
17102051700000150201173038
PKO Oddział 1 we Włocławku
ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA
55105019791000009032376445
INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26
ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
81109015190000000148011766
SANPL 1 Oddział we Włocławku
ul. Kościuszki 6 87-810 Włocławek POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJOANNA DOROTA SMOLIŃSKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK JÓZEF SMOLIŃSKI
Beneficjent
MAREK SMOLIŃSKI
Wspólnik
2001-04-12
2015-01-26
RYSZARD PIOTROWSKI
Wspólnik
2001-04-12
2016-02-23
JOANNA DOROTA SMOLIŃSKA
Wspólnik
2015-01-26
2016-02-23
MAREK JÓZEF SMOLIŃSKI
Prokurent
2015-01-26
2016-02-23
SAMOISTNA
MAREK JÓZEF SMOLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNICY SAMODZIELNIE UPRAWNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
MAREK JÓZEF SMOLIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-12
2015-01-26
RYSZARD PIOTROWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-12
2016-02-23
JOANNA DOROTA SMOLIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-26
2016-02-23
2001-04-12
2005-09-28
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARES" MAREK SMOLIŃSKI RYSZARD PIOTROWSKI-SPÓŁKA JAWNA
2005-09-28
2014-11-07
SP-BIS M. SMOLIŃSKI R. PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA
2014-11-07
2015-01-26
VERVIS M. SMOLIŃSKI R. PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie